宝新能源(000690)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 邹锦开 | 董事长,董事 | 2021-04-23 | 2027-05-16 | 男 | 本科 | 1967年 | 210.0万 | 180万 | 邹锦开,男,1967年出生。大学学历,高级建筑师,一级注册建筑师。第十四届全国人大代表、政协第八届梅州市委员会常务委员、广东上市公司协会副会长。1990年参加工作。历任广东宝丽华新能源股份有限公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任,广东宝丽华新能源股份有限公司第四、五届监事会主席,广东宝丽华新能源股份有限公司子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理,广东宝丽华新能源股份有限公司副总经理,广东宝丽华新能源股份有限公司第七、八届监事会主席兼公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司副总经理。2021年4月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会董事长,兼任广东宝丽华新能源股份有限公司董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员、广东宝丽华新能源股份有限公司子公司广东宝新投资发展有限公司执行董事;兼任梅州客商银行股份有限公司董事。2023年7月至2024年5月,兼任广东宝丽华新能源股份有限公司总经理。 |
2 | 叶林 | 董事 | 2021-04-23 | 2027-05-16 | 男 | 本科 | 1986年 | 143.5万 | - | 叶林,男,1986年出生。大学学历。梅州市第六、七、八届人大代表、梅州市工商联副主席。2009年参加工作。先后在梅州雁南飞茶田有限公司、广东宝丽华服装有限公司工作,任副总经理。2021年2月起,在公司工作。2021年4月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会董事、副总经理,兼任百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长、深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事。 |
3 | 江卓文 | 董事 | 2023-07-17 | 2027-05-16 | 男 | 硕士 | 1982年 | 79.50万 | - | 江卓文,男,1982年出生。工商管理硕士,会计师、经济师。2006年参加工作。先后于佛山华新包装股份有限公司任证券事务代表、董办主任,于广东通力定造股份有限公司任董事会秘书,于珠海励图投资管理有限公司任投资经理。2023年2月起在公司工作,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会秘书。2023年7月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会董事。2023年8月起,兼任广东宝丽华新能源股份有限公司董事会战略发展委员会委员;兼任国金基金管理有限公司董事、中广核新能源海上风电(汕尾)有限公司董事。 |
4 | 吕桂香 | 董事 | 2022-10-10 | 2027-05-16 | 女 | 本科 | 1978年 | -- | - | 吕桂香,女,1978年出生。大学学历,中级工程师。广东省五一劳动奖章获得者、中国共产党梅州市第八次代表大会代表。1998年参加工作。在梅州雁南飞茶田有限公司工作,2005年4月起任办公室副主任。2022年10月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会董事,兼任广东宝丽华新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员。 |
5 | 邹孟红 | 董事 | 2012-03-24 | 2027-05-16 | 女 | 本科 | 1977年 | -- | 8.865万 | 邹孟红,女,1977年出生。大学学历。1999年参加工作。先后在梅县华侨城房地产开发有限公司、广东宝丽华集团有限公司工作。历任广东宝丽华新能源股份有限公司第六、七、八届董事会董事。2015年12月起,任广东宝丽华集团有限公司法定代表人。2021年4月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会董事,兼任广东宝丽华新能源股份有限公司董事会审计委员会委员。 |
6 | 刘志云 | 独立董事 | 2024-05-17 | 2027-05-16 | 男 | 博士 | 1977年4月 | -- | -- | 刘志云,男,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年9月毕业于厦门大学国际法学专业,博士研究生学历,教授,现任厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事。详细履历如下:2004年9月至今,在厦门大学任职,现任教授、博士生导师;2016年7月至2023年8月,任厦门市有神网络技术有限公司董事;现任嘉戎技术独立董事,并同时担任固克节能科技股份有限公司、厦门东亚机械工业股份有限公司、厦门海辰储能科技股份有限公司独立董事及厦门国际信托有限公司的外部监事。 |
7 | 吴世农 | 独立董事 | 2021-04-23 | 2027-05-16 | 男 | 博士 | 1956年12月 | 20.00万 | - | 吴世农,1956年12月出生,经济学博士。曾任厦门大学讲师和副教授,现任厦门大学教授,博士研究生导师,曾任美国斯坦福大学富布莱特访问教授。先后担任厦门大学MBA教育中心主任、厦门大学工商管理学院院长、管理学院常务副院长和院长、厦门大学副校长等职。报告期内任福耀玻璃工业集团股份有限公司非执行董事,兴业证券股份有限公司独立董事,福建龙净环保股份有限公司独立董事,广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事。 |
8 | 陶锋 | 独立董事 | 2024-05-17 | 2027-05-16 | 男 | 博士 | 1980年 | -- | -- | 陶锋:男,汉族,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。暨南大学产业经济学博士,具有独董资格证。2013年3月至2014年4月在美国加州大学尔湾分校从事产业经济学方向的科研工作;2009年7月至今历任暨南大学产业经济研究院副院长等职,现任暨南大学产业经济研究院院长、暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院副院长、暨南大学城市高质量发展研究智库首席专家,博士生导师。2020年至今兼任中国工业经济学会副理事长;2021年2月起至2023年6月任广西博世科环保科技股份有限公司独立董事;2022年3月24日起担任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事;现任三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 胡迪远 | 监事会主席 | 2021-04-23 | 2027-05-16 | 男 | 本科 | 1963年 | 175.1万 | - | 胡迪远,男,1963年出生。大学学历,高级工程师。1982年参加工作。先后在浙能浙江镇海发电厂、国电浙江北仑发电厂、国华浙江宁海发电厂工作,先后担任值长、总值长、发电部部长、副总工程师职务。2014年8月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司总工程师。2021年4月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会主席,兼任广东宝丽华新能源股份有限公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司厂长、总工程师。 |
2 | 杨敬 | 监事 | 2021-04-23 | 2027-05-16 | 男 | 本科 | 1969年 | 99.33万 | - | 杨敬,男,1969年出生。大学学历,高级工程师。1992年参加工作。1995年起在公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司工作,历任设计室主任、总经理。2021年2月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司子公司广东宝丽华电力有限公司经理。2021年4月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会监事。 |
3 | 王华清 | 职工监事 | 2021-04-06 | 2027-05-16 | 男 | 本科 | 1967年 | 87.16万 | 100 | 王华清,男,1967年出生。大学学历,1987年参加工作。先后在梅县五洲城商场、梅县华侨城商场、梅县大新城招商会、公司子公司广东宝丽华电力有限公司工作。2007年起在公司子公司广东陆丰宝丽华新能源电力有限公司工作。2021年4月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事,兼任广东宝丽华新能源股份有限公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司董事。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 叶林 | 总经理 | 2024-05-17 | 2027-05-16 | 男 | 本科 | 1986年 | 143.5万 | - | 叶林,男,1986年出生。大学学历。梅州市第六、七、八届人大代表、梅州市工商联副主席。2009年参加工作。先后在梅州雁南飞茶田有限公司、广东宝丽华服装有限公司工作,任副总经理。2021年2月起,在公司工作。2021年4月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会董事、副总经理,兼任百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长、深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事。 |
2 | 江卓文 | 董事会秘书 | 2023-02-20 | 2027-05-16 | 男 | 硕士 | 1982年 | 79.50万 | - | 江卓文,男,1982年出生。工商管理硕士,会计师、经济师。2006年参加工作。先后于佛山华新包装股份有限公司任证券事务代表、董办主任,于广东通力定造股份有限公司任董事会秘书,于珠海励图投资管理有限公司任投资经理。2023年2月起在公司工作,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会秘书。2023年7月起,任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会董事。2023年8月起,兼任广东宝丽华新能源股份有限公司董事会战略发展委员会委员;兼任国金基金管理有限公司董事、中广核新能源海上风电(汕尾)有限公司董事。 |