小天鹅A(000418)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 陶向南 | 独立董事 | 2015-04-20 | 2021-08-23 | 男 | 博士 | 1966年1月 | 10万 | - | 陶向南:男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授职称。1985年毕业于江南大学;1991年毕业于西北工业大学自动控制专业,获工学硕士学位;2003年毕业于南京大学企业管理专业,获管理学博士学位。主持和参与多项国家自然科学基金研究项目,并在国内外学术期刊发表学术论文30余篇以及学术专著2部、管理评论文章30余篇;2017获评国家精品课程一等奖、江苏省优秀课程一等奖。曾任江南大学教师,香港航空有限公司人力资源总经理和顾问,深圳麦达数字股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,澳门科技大学商学院教授,南京大学商学院副教授,无锡小天鹅股份有限公司独立董事。 |
2 | 方洪波 | 董事长,董事 | 2008-05-09 | 2021-08-23 | 男 | 硕士 | 年 | -- | - | 方洪波,男,硕士,1992年加入美的,曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务,现任美的集团股份有限公司董事长兼总裁,同时在公司下属上市公司无锡小天鹅股份有限公司任董事长及库卡集团监事会成员等职务。 |
3 | 江鹏 | 董事 | 2017-04-10 | 2021-08-23 | 男 | 硕士 | 1973年10月 | - | - | 江鹏,男,1973年10月出生,硕士。现任美的集团股份有限公司董事会秘书;曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2016年07月27日至2018年01月16日任金鹰基金管理有限公司董事。 |
4 | 孙宇男 | 董事 | 2015-08-26 | 2021-08-23 | 男 | 硕士 | 年 | 326.1万 | - | 孙宇男,1978年出生,硕士。现任无锡小天鹅股份有限公司董事、财务总监;曾任无锡小天鹅股份有限公司全自动工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管理经理等职务。 |
5 | 蒋青云 | 独立董事 | 2014-08-22 | 2021-08-23 | 男 | 博士 | 年 | 10万 | - | 蒋青云先生,1964年出生,复旦大学经济学博士。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师,市场营销系主任,港大-复旦IMBA项目复旦方学术主任,兼任香港大学商学院客座教授。同时担任中国市场学会常务理事、美国营销协会(AMA)中国顾问委员会成员,上海市场学会专家咨询组成员。 |
6 | 周斯秀 | 董事 | 2012-08-21 | 2021-08-23 | 女 | 硕士 | 1973年2月 | 175万 | - | 周斯秀女士,1973年2月出生,硕士,会计师。现任无锡小天鹅股份有限公司董事、董事会秘书;曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表等职务。 |
7 | 肖明光 | 董事 | 2010-01-12 | 2021-08-23 | 男 | 硕士 | 年 | - | - | 肖明光,男,硕士,2000年加入美的,曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事、美的集团财经总监等职务,现任美的集团股份有限公司副总裁、无锡小天鹅股份有限公司董事。 |
8 | 朱和平 | 独立董事 | 2015-08-26 | 2021-08-23 | 男 | 博士 | 1964年4月 | 10万 | - | 朱和平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年4月出生,博士,中国注册会计师协会会员,现任江南大学商学院会计学教授、江苏亚太科技股份有限公司独立董事、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、江苏鹏鹞环保股份有限公司独立董事。 |
9 | 陆剑峰 | 董事 | 2017-04-10 | 2021-08-23 | 男 | 硕士 | 1973年11月 | 375.7万 | 6.94万 | 陆剑峰,男,1973年11月出生,硕士。曾任美的电器家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、美的集团环境电器事业部总经理等职务。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 徐彭城 | 职工监事 | 2015-08-26 | 2021-08-23 | 男 | 本科 | 1969年12月 | 301.3万 | - | 徐彭城,1969年12月出生,本科,现任无锡小天鹅股份有限公司研发中心主任。曾任波轮开发部部长、全自动洗衣机公司开发中心主任、全自动公司研发部国内开发部部长、合肥美的洗衣机有限公司总经理等职务。 |
2 | 王守虎 | 监事 | 2014-08-22 | 2021-08-23 | 男 | 本科 | 年 | 63.22万 | - | 王守虎先生,1981年出生,本科。现任无锡小天鹅股份有限公司监事、内控审计经理;曾任美的日用家电集团管理审计主任、美的集团廉正监察主任职务。 |
3 | 刘荻 | 监事会主席 | 2018-04-11 | 2021-08-23 | 男 | 本科 | 年 | 207.1万 | - | 刘荻先生,1982年出生,本科。现任无锡小天鹅股份有限公司营运与人力资源总监;曾任美的集团经营管理经理,美的集团中央空调事业部经营管理经理等职务。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 周斯秀 | 董事会秘书 | 2012-08-21 | 2021-08-23 | 女 | 硕士 | 1973年2月 | 175万 | - | 周斯秀女士,1973年2月出生,硕士,会计师。现任无锡小天鹅股份有限公司董事、董事会秘书;曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表等职务。 |
2 | 陆剑峰 | 总经理 | 2017-04-10 | 2021-08-23 | 男 | 硕士 | 1973年11月 | 375.7万 | 6.94万 | 陆剑峰,男,1973年11月出生,硕士。曾任美的电器家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、美的集团环境电器事业部总经理等职务。 |
3 | 孙宇男 | 财务总监 | 2015-08-26 | 2021-08-23 | 男 | 硕士 | 年 | 326.1万 | - | 孙宇男,1978年出生,硕士。现任无锡小天鹅股份有限公司董事、财务总监;曾任无锡小天鹅股份有限公司全自动工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管理经理等职务。 |